Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата Романа Антонова
Полномочия прекращены связи с назначением Антонова и.о. замгубернатора Нижегородской области
Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата Романа Антонова. Об этом сообщатся на сайте нижней палаты парламента 20 ноября 2015 года. Согласно информации, на сегодняшнем заседании Госдума РФ одобрила постановление №931296-6 "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Антонова Романа Валерьевича" в связи с переходом на другую работу. Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев внес кандидатуру Романа Антонова в качестве своего зама на согласование в Законодательное собрание 11 ноября 2015 года. С этого же дня пост заместителя губернатора Нижегородской области покинул Сергей Потапов, который курировал вопросы внутренней политики в регионе. Напомним, в октябре 2014 года Антонов стал депутатом Госдумы от Орловской области. До этого с февраля 2014 года он занимал должность первого заместителя председателя правительства Кировской области. С января по июнь 2012 он был помощником полномочного представителя Президента РФ в ПФО. До января 2012 года - главным федеральным инспектором по Пермскому Краю. Напомним также, Роман Антонов до декабря 2011 года являлся депутатом Госдумы пятого созыва от Нижегородской области. В выборах в Госдуму шестого созыва Антонов участвовал от Орловского отделения "Единой России", но изначально не прошел. СПРАВКА: Роман Валерьевич Антонов родился 24 января 1972 года в городе Дзержинск Горьковской области. В 1994 году окончил механико-математический факультет Горьковского университета. В 2006 году окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского. С 1994 году работал в коммерческих структурах, в том числе с 1997 по 2004 год был генеральным директором ЗАО "РООМ" (Нижегородская область). В апреле 2002 года вошел в состав фракции Союза правых сил Законодательного собрания Нижегородской области. С 2002 по 2006 год избирался депутатом ЗС НО третьего созыва. В 2006 году был избран депутатом, затем заместителем председателя ЗС НО четвертого созыва. 2 декабря 2007 года был избран депутатом Государственной Думы от партии "Единая Россия". С 2012 года — помощник полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. В октябре 2014 года ему был передан мандат депутата Государственной Думы.